ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST CATHERINES CHURCH
Rhif yr elusen: 1023600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN BOYD BROWN | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Degnan Degnan | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Ann Lesley Willis | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Jeremy Paterson Dr | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Joanne Colyer | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||
PRIM RAYNER | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
EMILY DEGNAN | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
CHARLOTTE BOWER BOWER | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||
DAVID DEGNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.