SPRINGFIELD PLAYGROUP AND NURSERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Springfields offers playgroup and nursery facilities to children before they commence full time education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 29 Ionawr 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1148781 SPRINGFIELDS PRE-SCHOOL LIMITED
- 09 Gorffennaf 1993: Cofrestrwyd
- 29 Ionawr 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- SPRINGFIELDS PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.82k | £79.75k | £82.76k | £79.68k | £87.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.37k | £51.67k | £62.51k | £98.87k | £80.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 03 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 11 Hydref 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 13 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 20 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 27 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 23 Chwefror 2011 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 28 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 29 Ionawr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION ADOPTED 24 APRIL 1986
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER THE STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING THE PARENTS TO UNDERSTAND THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window