ymddiriedolwyr KNODISHALL AND DISTRICT PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1023626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Haxell | Cadeirydd | 23 November 2016 |
|
|
||||
Kala Cole | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Ben Prior | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Lilli May McMullan | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Billy Daniel Hunt | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Kerry Ann Canning | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Gwendoline Winifred Haxell | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|||||
Philip John Godbold | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.