FRIENDS OF COTHAM SCHOOL

Rhif yr elusen: 1023637
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity provides an opportunity for parents, carers and other interested parties to make donations to the school to enable the funding of new and improved facilities and equipment for the benefit of all pupils, not already covered by existing funding through the LEA

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2015

Cyfanswm incwm: £6,170
Cyfanswm gwariant: £6,594

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bryste

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Gorffennaf 1993: Cofrestrwyd
  • 31 Mawrth 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • COTHAM GRAMMAR SCHOOL ENRICHMENT FUND (Enw blaenorol)
  • COTHAM SCHOOL ENRICHMENT FUND TRUST (Enw blaenorol)
  • FRIENS OF COTHAM SCHOOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £10.30k £8.00k £16.60k £8.23k £6.17k
Cyfanswm gwariant £33.26k £281 £18.24k £0 £6.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2015 13 Medi 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2014 04 Tachwedd 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2013 14 Awst 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2012 17 Chwefror 2013 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2012 Not Required