ymddiriedolwyr HEPWORTH COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1023644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN BROOK | Cadeirydd | 02 May 2013 |
|
|
||||
Gary Thomas Kelly | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Tracy Michelle Clark | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Vivien Louise Kelly | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Mick Kirkby-Geddes | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Nigel John Peters | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
CAROLYNN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
Dr RICHARD MICHAEL SOUTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.