Hanes ariannol ALLSORTS PRE-SCHOOL AND NURSERY
Rhif yr elusen: 1023677
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.70k | £142.66k | £138.63k | £129.20k | £132.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.54k | £142.12k | £136.77k | £136.56k | £128.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £129.41k | £113.79k | £117.04k | £106.48k | £109.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.45k | N/A | £9.49k | £3.95k | £980 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.