Hanes ariannol EAST LEAKE PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1023726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £167.48k £177.07k £173.90k £188.12k £169.19k
Cyfanswm gwariant £168.15k £175.80k £207.22k £171.10k £154.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £126.45k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A