Hanes ariannol BUSY KIDS @ BROMHAM

Rhif yr elusen: 1023829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (204 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £197.90k £220.20k £219.86k £197.73k £209.62k
Cyfanswm gwariant £191.84k £212.05k £246.26k £251.71k £227.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £92.10k £107.96k £92.49k £56.06k £51.69k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.00k £48.61k £5.21k N/A