ymddiriedolwyr UPPERTOWN SOCIAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1023876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR EDDIE MARRIOTT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Phil Sweeting | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Lily Hammond | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Anna Marriott | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
David Sheppard | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Julia Williams | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Liam Holmes | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Peter Francis Cassidy | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
RICHARD FIDLER | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|
||||
DAVID ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVETTE HINCHLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ERIC HINCHLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHLEEN ANNETTE FISHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN FEWTRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.