Hanes ariannol SPETISBURY AND CHARLTON MARSHALL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1023882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £105.72k £89.16k £110.08k £138.10k £179.75k
Cyfanswm gwariant £113.91k £97.62k £108.27k £106.65k £138.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £57.35k £44.73k £42.79k £60.52k £85.92k