ymddiriedolwyr STONE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1023924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Edwards | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
David Vickers | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Rodney John Woods | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Suzanne Alice Jane Evans | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Philip Leason | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Edward Beckett | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Judith Woods | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
Philip Elliott | Ymddiriedolwr | 28 July 2019 |
|
|
||||
Trevor Mardling | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Christopher Barlow | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Rob Belcher | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Rev Dennis Abbott | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Carl Lambert Palmer | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.