Hanes ariannol PETERBOROUGH ENVIRONMENT CITY TRUST

Rhif yr elusen: 1023929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £676.65k £1.11m £1.65m £2.17m £2.06m
Cyfanswm gwariant £609.51k £854.64k £1.38m £1.72m £1.67m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £7.60k N/A £13.08k £11.38k £73.86k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £609.53k £35.11k £422.71k £700.24k £254.91k
Incwm o roddion a chymynroddion £22.43k £345.45k £18.07k £15.49k £21.03k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £457.00k £442.69k £693.54k £745.42k £912.78k
Incwm - Weithgareddau elusennol £126.90k £250.42k £912.66k £1.40m £1.11m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £16.91k £15.78k £27.12k £16.35k £18.79k
Incwm - Arall £53.42k £50.94k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £270.32k £549.67k £965.94k £1.27m £1.08m
Gwariant - Ar godi arian £339.19k £304.98k £416.00k £448.59k £592.90k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £7.50k £7.50k £7.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £36.51k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0