Hanes ariannol ST EDMUNDS ART TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1023945
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £737.78k | £856.74k | £1.07m | £663.38k | £667.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £825.15k | £961.25k | £980.06k | £763.44k | £754.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £128.30k | £308.34k | £25.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £390.93k | £485.27k | £719.20k | £15.85k | £11.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £346.38k | £142.10k | £351.00k | £112.61k | £105.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £190.53k | £0 | £320.15k | £549.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £473 | £321 | £335 | £282 | £246 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £38.52k | £0 | £214.49k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £695.58k | £828.74k | £867.90k | £763.17k | £753.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £269 | £956 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.79k | £6.39k | £5.40k | £5.10k | £4.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £123.26k | £124.71k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.