Hanes ariannol FORNHAM ALL SAINTS WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1023954
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £2.50k £1.05k £1.22k £1.24k £78
Cyfanswm gwariant £1.97k £1.71k £1.35k £987 £113
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A