Hanes ariannol THE HOLY MICHAEL CHURCH OF THE LORD (ALADURA) CHERUBIM AND SERAPHIM

Rhif yr elusen: 1023960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.64k £17.73k £54.44k £70.44k £67.65k
Cyfanswm gwariant £20.06k £18.64k £25.92k £33.17k £17.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A