Ymddiriedolwyr FRIENDS OF ASHLEY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1024028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (128 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Louise Platt Cadeirydd 01 September 2022
Dim ar gofnod
Nicholas Caplan Ymddiriedolwr 17 July 2024
Muddy Puddles Pre-School Long Ditton
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Parker Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Louise Wilson Ymddiriedolwr 08 September 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Grillo Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Clare Birks Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Catherine Furber Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod