Hanes ariannol THEATR MWLDAN
Rhif yr elusen: 1024034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.67m | £937.68k | £983.49k | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.78m | £876.77k | £977.70k | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.07k | £268.07k | £853.91k | £619.46k | £602.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.68k | £1.40k | £170 | £3.27k | £3.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £159.44k | £155.39k | £23.72k | £51.66k | £146.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.07m | £1.51m | £685.61k | £893.26k | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.31k | £1.98k | £61 | £1.02k | £1.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £228.12k | £34.28k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £1.71m | £859.48k | £930.79k | £1.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.77k | £60.24k | £4.50k | £22.06k | £59.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £12.03k | £13.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £19.49k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £14.18k | £13.35k | £12.79k | £24.85k | £20.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.