Hanes ariannol EXMINSTER PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1024111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £192.40k £178.90k £193.59k £208.80k £213.34k
Cyfanswm gwariant £192.09k £189.24k £213.69k £235.22k £230.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A