Hanes ariannol MARY WARD LEGAL CENTRE

Rhif yr elusen: 1024148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.23m £1.34m £1.01m £1.08m £1.33m
Cyfanswm gwariant £1.20m £1.23m £1.08m £1.12m £1.29m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £486.32k £548.62k £614.33k £493.44k £595.06k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £189.40k N/A £256.69k
Incwm o roddion a chymynroddion £369.07k £225.05k £192.43k £199.49k £353.63k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £837.05k £1.10m £812.73k £877.58k £976.86k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £15 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £26.26k £17.59k £4.97k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.18m £1.22m £1.06m £1.11m £1.28m
Gwariant - Ar godi arian £22.88k £11.51k £11.51k £11.51k £11.72k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0