PRO AUTISM PARENTS RELATIVES AND OTHERS FOR AUTISM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide accommodation for persons with autism, both for respite care and supported living. To provide funds as grants, whenever possible, to aid families with autistic children in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Wokingham
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 1993: Cofrestrwyd
- THE AUTISTIC SHOP (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Micheal Yardley | Cadeirydd | 23 July 2020 |
|
|
||||
Nellie Margaret Gerighty | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
John Joseph Gerighty | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Tessa Anthea Yardley | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Brenda Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Diana Rose Gobs | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Wilhelm Heinrich Gobs | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Richard David Gobs | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.28k | £61.61k | £59.84k | £66.62k | £59.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.01k | £34.41k | £8.71k | £43.75k | £76.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JULY 1993 as amended on 23 Jul 2020 as amended on 23 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CARE, WELFARE AND RELIEF OF PEOPLE WITH AUTISM AND PEOPLE HAVING AUTISTIC OR RELATED FEATURES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Brandon Avenue
Woodley
READING
RG5 4PU
- Ffôn:
- 07894167738
- E-bost:
- proautism.charity@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window