ymddiriedolwyr KESTREL UNDER FIVES PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1024231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISA HUMPHRIES | Cadeirydd | 06 October 2022 |
|
|
||||
Abigail Simmons | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Helen Shepherd | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Molly Johnson | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Samantha Carter | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Ashley Oakes | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Stacey Brooker | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Dawn Holloway | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Kelly BUDD | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.