Hanes ariannol LITTLETON PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1024378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.61k £37.05k £50.35k £49.49k £51.21k
Cyfanswm gwariant £38.78k £38.47k £43.03k £51.22k £54.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £26.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £30.77k £37.96k £25.34k N/A