ABACUS PRE-SCHOOL NURSERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principle activities of the charity include supplying education of children under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups. The nursery is Ofsted registered and PLA accredited to take 20 children per session with a staff ratio of 1:8 for 3 year olds and above, and 1:4 for 2-3 year olds. It is open term time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1141234 ABACUS PRE SCHOOL NURSERY LTD
- 10 Awst 1993: Cofrestrwyd
- 30 Gorffennaf 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
- ABACUS PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.41k | £58.17k | £59.04k | £49.38k | £12.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.29k | £53.04k | £52.64k | £51.42k | £12.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 22 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 22 Chwefror 2012 | 18 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 12 Mai 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | 09 Mai 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | 26 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | 26 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | 25 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | 25 Ionawr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED OCTOBER 1991 AS AMENDED 16 JULY 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window