Hanes ariannol LAWSHALL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1024417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (331 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £108.13k £77.67k £98.27k £99.01k £53.89k
Cyfanswm gwariant £72.33k £83.18k £85.93k £78.18k £91.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £89.94k £60.81k £59.17k £62.91k £28.95k