Hanes ariannol FRIENDS OF FORTON SCHOOL

Rhif yr elusen: 1024435
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £5.50k £5.07k £5.41k £7.01k £6.60k
Cyfanswm gwariant £3.39k £7.30k £6.30k £3.99k £3.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A