Ymddiriedolwyr ELDENE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1024522

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayna Tipping | Cadeirydd | 07 November 2024 |
|
|
||||
Anna Cummins | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Lisa Azzopardi-Cleere | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Anthony Mcauley | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Jessica Wallace | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Kiah Heard | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Nicola Timbrell | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
Natalie Haddrell | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.