ymddiriedolwyr BUTTSBURY (BILLERICAY) WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1024528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERONICA DENNEHY | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
JANET FOSS | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
SUSAN HUNT | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
PAMELA MARIA GILLION | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
SUSAN MARY STEVENS | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
MARGARET SMITH | Ymddiriedolwr | 11 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.