Ymddiriedolwyr WALTHAMBURY WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1024541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elizabeth Mary Allen Ymddiriedolwr 04 September 2024
Dim ar gofnod
Gillian Mary Tinsley Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Elaine Marie Allen Ymddiriedolwr 07 December 2023
Dim ar gofnod
Susan Rust Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Linda Neilson Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Ann Church Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod