1ST EUXTON (R O F CHORLEY) SCOUT GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of Scouting is to contribute to the development of young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potentials, as individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 05 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1152065 BUCKSHAW-ROF SCOUT GROUP
- 05 Awst 1993: Cofrestrwyd
- 05 Awst 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.37k | £7.95k | £10.89k | £7.76k | £2.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.01k | £7.67k | £5.95k | £3.72k | £14.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Awst 2024 | 178 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 04 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 4 JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window