HUGGLESCOTE PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDES PRE-SCHOOL SERVICES FOR CHILDREN AGED 2YRS TO 5 YEARS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 05 Awst 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA SPENCER | Cadeirydd |
|
||||||
Jessica Taylor | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|
||||
Tabatha Robinson | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|
||||
Alex Preston | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Natasha Springthorpe | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Hayley Danielle Evans | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.70k | £127.53k | £113.27k | £141.52k | £169.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.72k | £114.00k | £117.48k | £122.87k | £142.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.20k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 JULY 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST JOHN'S
COMMUNITY CENTRE
GRANGE ROAD
HUGGLESCOTE
COALVILLE LEICESTERSHIRE
LE67 2BQ
- Ffôn:
- 07385176003
- E-bost:
- hugglescoteplaygroup@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window