Hanes ariannol ANOINTED CHURCH INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1024667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/03/2020 03/03/2021 03/03/2022 03/03/2023 03/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.00k £4.85k £5.10k £600 £500
Cyfanswm gwariant £6.30k £5.12k £5.25k £700 £250
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A