THE PASTORALIST ASSISTANCE GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides support and encouragement to Africa based pastoralist organisations in the Horn of Africa specifically with organizational development, new knowledge, financial management, best practice in project work and fund raising for pastoralist people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Cenia
- Somalia
Llywodraethu
- 05 Awst 1993: Cofrestrwyd
- 22 Chwefror 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- E P A G (Enw gwaith)
- EMERGENCY PASTORAL ASSISTANCE GROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £349.81k | £261.80k | £141.57k | £504 | £5.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £349.76k | £261.42k | £128.92k | £14.94k | £8.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27TH JULY 1993 AS AMENDED 16 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
A.THE RELIEF OF PEOPLE AFFECTED BY NATURAL OR MAN-MADE, ACUTE OR CHRONIC EMERGENCIES, PARTICULARLY PASTORALIST PEOPLES, BY WHATEVER MEANS NECESSARY; B.TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES, PARTICULARLY PASTORALIST PEOPLE IN THE HORN OF AFRICA, IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; C.THE PROTECTION OF HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR AMONG THE PASTORALIST PEOPLES OF THE HORN OF AFRICA; AND D.THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window