WILSDEN VILLAGE NURSERY SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wilsden Village Nursery School is an Ofsted registered provider delivering pre-school education for children from age 2 to 5 following the statutory requirements of the Early Years Foundation Stage which sets the standards that all Early Years providers must meet to ensure children learn and develop well. We work in partnership with parents to enable them to support their child's learning.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 16 Awst 1993: Cofrestrwyd
- 06 Mehefin 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CHILDSPLAY (WILSDEN) (Enw blaenorol)
- WILSDEN PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- WILSDEN PRE-SCHOOL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.81k | £103.86k | £93.30k | £112.80k | £67.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.62k | £105.37k | £85.30k | £102.18k | £103.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £96.96k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 OCTOBER 1987 AS AMENDED ON 21 SEPTEMBER 1994 AND 6 JANUARY 1998 AND 20 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window