Hanes ariannol SPS DORCHESTER 2023 LIMITED
Rhif yr elusen: 1024774
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.08m | £2.03m | £1.97m | £1.87m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.89m | £1.93m | £1.82m | £1.96m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.13k | £182.49k | £57.35k | £39.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £50 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.94k | £0 | £21.57k | £0 | £60.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.03m | £1.95m | £1.77m | £1.77m | £1.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £752 | £2.42k | £2.16k | £41 | £106 | |
|
Incwm - Arall | £41.46k | £75.04k | £182.49k | £107.23k | £39.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £1.93m | £1.82m | £1.95m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £894 | £2.32k | £6.44k | £10.53k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £219.42k | £0 | £222.14k | £225.25k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.74k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.