Hanes ariannol THE GEORGE DAVIES CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1024818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.00k £2.18m £50.79k £567.01k £489.25k
Cyfanswm gwariant £149.84k £462.77k £158.51k £1.43m £1.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £2.14m N/A £500.00k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £38.88k N/A £67.01k N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £462.77k N/A £1.43m N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £45.63k N/A £10.99k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £417.15k N/A £1.42m N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 N/A