MEDICARE FRANCAIS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides medical services to the Francophone community in London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 16 Awst 1993: Cofrestrwyd
- 12 Tachwedd 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/09/2012 | 29/09/2013 | 29/09/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.66m | £2.46m | £747.51k | £960.87k | £61.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59m | £2.50m | £756.94k | £979.31k | £258.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £200.00k | £100.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.41m | £2.26m | £547.51k | £860.87k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £245.00k | £195.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.57m | £2.48m | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.17k | £23.26k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 08 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 08 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 16 Tachwedd 2016 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 16 Tachwedd 2016 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2014 | 04 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2014 | 04 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2013 | 22 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2013 | 22 Gorffennaf 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 AUGUST 1993
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS BY THE PROVISION AND OPERATION OF MEDICAL CENTRES AND IN PARTICULAR OF THE FRENCH SPEAKING COMMUNITY SUCH EXPRESSION TO INCLUDE PERSONS OF ANY NATIONALITY WHETHER OR NOT PERMANENTLY RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window