THE CIVIL LIBERTIES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of support in relation to civil liberties and human rights
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,819,239
Roddion a chymynroddion | £1.79m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £30.07k | |
Arall | £5 |
Cyfanswm gwariant:
£1,949,815
Codi arian | £121.30k | |
Weithgareddau elusennol | £1.83m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £121.30k | |
Gwariant elusennol | £1.83m |
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Awst 1993: Cofrestrwyd
- CIVIL LIBERTIES TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina Blacklaws | Cadeirydd | 29 June 2022 |
|
|
||||
Margaret Ruth Breddal | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Alastair James Livesey | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|||||
Thomas Douglas Holland | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Emma Higham | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Nazmin Choudhury | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Ian Paul McDougall | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Nicholas Guy Turner | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Aidan Joseph Geary | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Hannah Jayne Cox | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Baroness Jane Campbell | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
LETIITIA CORINNA ANDREWARTHA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £1.38m | £2.40m | £2.39m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.74m | £1.81m | £2.19m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.26m | £1.38m | £2.38m | £2.36m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £76.86k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.75k | £2.67k | £296 | £5.06k | £30.07k | |
|
Incwm - Arall | £40 | £0 | £23.71k | £20.00k | £5 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £212.51k | £96.55k | £994.89k | £421.07k | £115.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.68m | £1.71m | £2.08m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.79k | £55.18k | £100.51k | £116.24k | £121.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.84k | £7.42k | £18.31k | £16.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.63m | £1.97m | £1.75m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.21m | £2.16m | £2.10m | £2.04m | £2.02m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.98m | £1.72m | £1.93m | £2.08m | £2.02m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.12m | £1.18m | £739.83k | £642.28k | £694.19k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 JUNE 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 12TH JULY 2000 AND 17TH JULY 2002 AND 13 MAY 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 JUL 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE HUMAN RIGHTS ACT 1998, THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED KINGDOM LEGISLATION AND INTERNATIONAL TREATIES AND CONVENTIONS TO WHICH THE UNITED KINGDOM IS PARTY) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (I) OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSES; (II) MONITORING, INVESTIGATING AND DOCUMENTING HUMAN RIGHTS ABUSES; (III) ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS; (IV) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES (V) PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; (VI) PROVIDING LEGAL ADVICE, ASSISTANCE AND REPRESENTATION TO INDIVIDUALS OR ORGANISATIONS ON HUMAN RIGHTS ISSUES, INCLUDING BEFORE THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS; (VII) PROMOTING THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW AND ADVISING ON THE INSTITUTIONS, STRUCTURES AND MECHANISMS BY WHICH HUMAN RIGHTS LAW IS ENFORCED; (VIII) COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION AND POLICY; (IX) RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; (X) PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHT (XI) PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS, CORPORATIONS AND PUBLIC AUTHORITIES; (XII) TRAINING THE JUDICIARY, LAWYERS, PUBLIC AUTHORITIES, CAMPAIGNERS, SERVICE PROVIDERS AND THE PUBLIC IN HUMAN RIGHTS LAW; (XIII) PROVIDING FREE ADVICE AND INFORMATION TO THE PUBLIC ON HUMAN RIGHTS ISSUES. 3.2 THE RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING LEGAL ADVICE, ASSISTANCE AND REPRESENTATION TO MEMBERS OF THE PUBLIC 3.3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE RIGHTS, LIBERTIES AND DUTIES OF ALL CITIZENS AND PUBLIC SERVANTS BY PUBLICATIONS, LECTURES OR OTHER SIMILAR FORMS OF COMMUNICATION OR BY CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH (AND PUBLISHING THE RESULTS OF SUCH RESEARCH). 3.4 IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIES OUT ITS OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Liberty
26-30 Strutton Ground
London
SW1P 2HR
- Ffôn:
- 02074033888
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window