Hanes ariannol SOUTH PETHERWIN PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1024955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £72.36k £68.61k £47.10k £50.33k £728
Cyfanswm gwariant £68.79k £63.94k £59.15k £56.73k £24.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £39.55k £36.82k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A