Hanes ariannol RAVENSDALE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1025077
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/10/2017 | 17/10/2018 | 17/10/2019 | 17/10/2020 | 17/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.59k | £6.33k | £6.27k | £4.67k | £2.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.78k | £7.10k | £6.65k | £4.34k | £3.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.