ymddiriedolwyr WITNEY JUNIOR YOUNG FARMERS CLUB
Rhif yr elusen: 1025108
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Marie Wigham | Cadeirydd |
|
||||||
Rachel Hartley | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Tracey Adams | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
David Ferrier | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Emma Carrington | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Clare Brown | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
NICOLA BRYANT | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
Emma Colborne | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
Clive Barrington-Cramp | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
Jenny Nicholls | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|||||
Karen Pieroni | Ymddiriedolwr | 02 October 2015 |
|
|
||||
Sonia Lees | Ymddiriedolwr | 02 October 2015 |
|
|
||||
Rebecca Mary Daniel | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.