Hanes ariannol CULCHETH WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1025244
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.14k | £7.99k | £4.75k | £7.00k | £1.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.60k | £7.40k | £5.58k | £5.92k | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.