Hanes ariannol THE GEOFFREY WATLING CHARITY

Rhif yr elusen: 1025258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £774.12k £726.44k £723.11k £747.81k £716.38k
Cyfanswm gwariant £706.36k £755.51k £663.34k £792.45k £727.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £1.40k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £774.12k £726.44k £723.11k £746.41k £716.38k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £1.40k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £508.96k £499.25k £448.47k £579.66k £475.14k
Gwariant - Ar godi arian £197.40k £256.26k £214.87k £212.79k £252.17k
Gwariant - Llywodraethu £25.74k £9.91k £5.10k £10.67k £16.72k
Gwariant - Sefydliad grantiau £483.22k £466.20k £374.60k £533.20k £421.23k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £197.40k £256.26k £214.87k £212.79k £252.17k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0