ymddiriedolwyr GEDDINGTON AND NEWTON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1025287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Joan Doherty | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Leanne Blenkinsop | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Katryna Smyth | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Valerie-Lee Bellamy | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
Janet Jones | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Alison Edwards | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Clare Clubb | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
JOSIE PARKIN | Ymddiriedolwr | 29 March 2013 |
|
|
||||
DAWN HAGGART | Ymddiriedolwr | 23 October 2011 |
|
|
||||
SYLVIA ANN PITTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROSEMARY ANNE WOOTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET TUFFIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.