THE GUIDE ASSOCIATION LANCASHIRE NORTH WEST

Rhif yr elusen: 1025310
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 271 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Pursuing the objectives of the Guide Association

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2022

Cyfanswm incwm: £77,581
Cyfanswm gwariant: £63,410

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Awst 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRLGUIDING LANCASHIRE NORTH WEST (Enw gwaith)
  • LANCASHIRE NORTH WEST GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gillian Fiona Clarkson Cadeirydd 17 November 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Hubbard Ymddiriedolwr 28 September 2024
Dim ar gofnod
Lorraine Haworth Ymddiriedolwr 28 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Deborah Jane Clift Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Hannah Lawrenson Ymddiriedolwr 17 November 2023
Dim ar gofnod
Sarah Fay Hutton Ymddiriedolwr 17 November 2023
Dim ar gofnod
JACQUELINE CLAIRE GIBSON Ymddiriedolwr 17 November 2023
4TH BROUGHTON GUIDE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
1ST BROUGHTON GUIDE COMPANY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1064 diwrnod
Erica Ruth Hutton Ymddiriedolwr 17 November 2023
Dim ar gofnod
Susan Fiona Sanderson Ymddiriedolwr 09 May 2023
Dim ar gofnod
Anne Wood Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Natalie Ann Rigby Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Gillian Louise Cookson Ymddiriedolwr 20 December 2021
Dim ar gofnod
Joyce Stanforth Ymddiriedolwr 20 December 2021
GIRLGUIDING MORECAMBE DIVISION
Derbyniwyd: Ar amser
BARBARA WRIGHT Ymddiriedolwr 01 July 2020
SRPCC CAT WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GUIDE ASSOCIATION PRESTON SOUTH WEST DIVISION
Derbyniwyd: Ar amser
Elaine McGoughan Ymddiriedolwr 19 May 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022
Cyfanswm Incwm Gros £102.80k £61.60k £30.64k £34.74k £77.58k
Cyfanswm gwariant £64.83k £68.09k £30.16k £17.68k £63.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 271 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 271 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 31 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 31 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 07 Tachwedd 2022 68 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 07 Tachwedd 2022 68 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 23 Rhagfyr 2021 114 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 23 Rhagfyr 2021 114 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 17 Medi 2020 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 17 Medi 2020 17 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 Dunnerholme Avenue
Buckshaw Village
CHORLEY
PR7 7HJ
Ffôn:
07968470464
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael