Bader College

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides academic programmes for undergraduate students whose interests are oriented towards the United Kingdom and Europe; a venue and focal point for international conferences and meetings; and an enhanced educational, social and cultural environment for the local community, through its stewardship of the unique heritage of Herstmonceux Castle.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£7,528,854
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £6.32m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £641.69k | |
Buddsoddiadau | £113.54k | |
Arall | £455.90k |
Cyfanswm gwariant:
£6,972,551
Codi arian | £480.67k | |
Weithgareddau elusennol | £6.49m | |
Arall | £0 |
£668,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £36,005 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £480.67k | |
Gwariant elusennol | £6.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £556.30k |
Codi arian a Arall Gwariant | £480.67k | |
Gwariant elusennol | £6.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.22m |
Pobl

83 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dwyrain Sussex
- Canada
Llywodraethu
- 24 Awst 1993: Cofrestrwyd
- BADER INTERNATIONAL STUDY CENTRE (Enw blaenorol)
- INTERNATIONAL STUDY CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nicholas Mosey | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Dr Sandra den Otter | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Scott Girvin | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Dr Patrick Deane | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
James Hastings Lewis Knowles | Ymddiriedolwr | 29 April 2016 |
|
|
||||
Joshua Casey Dennis Purvis | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.77m | £1.85m | £5.39m | £10.41m | £7.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.60m | £3.96m | £5.60m | £7.46m | £6.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.26k | £5.48k | £5.48k | £64.66k | £36.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.56m | £745.28k | £1.46m | £70.66k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £755.03k | £641.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.93m | £713.86k | £3.80m | £9.05m | £6.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £126.08k | £99.29k | £96.38k | £102.74k | £113.54k | |
|
Incwm - Arall | £121.17k | £290.00k | £26.90k | £434.77k | £455.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.08m | £3.73m | £5.17m | £6.94m | £6.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £520.95k | £236.49k | £425.38k | £521.43k | £480.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £19.95k | £23.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.12m | £11.03m | £10.88m | £10.87m | £11.21m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.09m | £2.37m | £2.52m | £2.58m | £3.25m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.15m | £799.23k | £1.24m | £2.63m | £2.65m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £833.09k | £1.51m | £2.09m | £530.78k | £327.41k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 17 Ebrill 2025 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 17 Ebrill 2025 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 17 Mai 2024 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 17 Mai 2024 | 78 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/07/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/08/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/03/2011 as amended on 28 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND IN PARTICULAR (WITHOUT DIMINISHING THAT GENERALITY) 1 TO ADVANCE THE EDUCATIONAL PURPOSES OF QUEENS UNIVERSITY AT KINGSTON, ONTARIO, CANADA IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE INSOFAR AS THEY ARE CHARITABLE IN LAW 2 TO ESTABLISH AND MAINTAIN AN INTERNATIONAL STUDY CENTRE AT THE ESTATE KNOWN AS THE HERSTMONCEUX CASTLE ESTATE, HERSTMONCEUX, EAST SUSSEX OR SUCH OTHER LOCATIONS (WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE) AS THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE 3 TO PRESERVE FOR USE IN CONNECTION WITH SUCH CENTRE HERSTMONCEUX CASTLE AND SUCH LAND AND BUILDINGS ON THE ESTATE KNOWN AS THE HERSTMONCEUX CASTLE ESTATE AS MAY BE OF SCIENTIFIC OR HISTORICAL IMPORTANCE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bader College
Herstmonceux Castle
Wartling Road
HAILSHAM
East Sussex
BN27 1RN
- Ffôn:
- 01323834444
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window