TORBAY MUSEUMS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of education by promoting the study of the Natural Sciences and Human History. Particular emphasis is placed on Natural History, Archeology, Anthropology, Ethnography, Social and Local History and the Industrial and Decorative Arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £64,500 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Torbay
Llywodraethu
- 26 Awst 1993: Cofrestrwyd
- TORQUAY MUSEUM SOCIETY (Enw blaenorol)
- TORQUAY NATURAL HISTORY SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Talbot Powe | Cadeirydd | 13 September 2024 |
|
|
||||
Alison Flora MacMillan LVO JP | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
JAMES DOMINIC HULL | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|||||
Michael David Brook | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Prof Stephen J Rippon | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
David Geoffrey Norman | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £293.73k | £402.30k | £376.36k | £258.68k | £485.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £381.51k | £375.83k | £399.98k | £341.62k | £343.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.00k | £301.36k | £207.32k | £37.00k | £64.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/11/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/10/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/10/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/01/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/01/2015
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROMOTING THE STUDY OF THE NATURAL SCIENCES AND HUMAN HISTORY, BY ACQUIRING, HOUSING AND EXHIBITING AND CONSERVING, RESTORING AND REPAIRING OBJECTS AND COLLECTIONS OF AN EDUCATIONAL NATURE WITH PARTICULAR EMPHASIS ON NATURAL HISTORY, ARCHAEOLOGY, ANTHROPOLOGY, ETHNOGRAPHY, SOCIAL AND LOCAL HISTORY, AND THE INDUSTRIAL AND DECORATIVE ARTS, AS DEFINED BY THE MUSEUM'S ACQUISITION AND DISPOSAL POLICIES, WITH FURTHER EMPHASIS BEING GIVEN TO SUBJECTS RELATING TO THE COUNTY OF DEVON AND BY ESTABLISHING, ACQUIRING, MANAGING AND MAINTAINING MUSEUMS, GALLERIES, LIBRARIES AND OTHER PLACES WHERE SUCH PURPOSES MAY BE ACHIEVED AND WHERE EDUCATION AND EDUCATIONAL RESEARCH AND ENQUIRY AND THE EXCHANGE AND DISSEMINATION OF RELEVANT VIEWS AND INFORMATION MAY HAPPEN
Maes buddion
IN PRACTICE DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TORQUAY MUSEUM
529 BABBACOMBE ROAD
TORQUAY
TQ1 1HG
- Ffôn:
- 01803293975
- E-bost:
- enquiries@torquaymuseum.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window