ymddiriedolwyr BATH AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1025392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Thomas McGregor | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Sean William Lowther | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Sophie Broadfield | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|||||
Susan Margaret Lane | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Daniel Fletcher Lyons | Ymddiriedolwr | 23 December 2021 |
|
|
||||
Michael John Roe | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Susan Callar | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN LINDSAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.