Dogfen lywodraethu THE COUNTY OF NORTHAMPTON COUNCIL ON ADDICTION
Rhif yr elusen: 1025395
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/07/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/12/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/01/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/10/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/10/2013
Gwrthrychau elusennol
A) TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF THE PUBLIC PARTICULARLY BY PROMOTING THE PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ADDICTIONS AND THE ABUSE OF ALCOHOL AND OTHER SUBSTANCES AND RELATED PROBLEMS AND B) TO RELIEVE POVERTY AND HOMELESSNESS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.