VICTIM SUPPORT - BEDFORDSHIRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Victim Support helps victims of crime. We are an independent organisation offering a free and confidential service, irrespective of whether a crime has been reported.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 298028 VICTIM SUPPORT
- 09 Medi 1993: Cofrestrwyd
- 18 Mehefin 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 28/02/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538.73k | £511.44k | £502.55k | £527.52k | £484.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £497.98k | £490.33k | £548.47k | £510.61k | £479.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £71.69k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £452.21k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £3.63k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £422.34k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £8.18k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2008 | 05 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2008 | 05 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 29 Mai 2008 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 03 Mehefin 2008 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 24 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 16 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 02 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 02 Rhagfyr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 JULY 1993
Gwrthrychau elusennol
A) TO RELIEVE POVERTY SICKNESS AND DISTRESS AMONG PERSONS WITHIN THE COUNTY OF BEDFORDSHIRE WHO HAVE SUFFERED THE SAME AS A RESULT OF ANY CRIMINAL OFFENCE COMMITTED BY ANY PERSON OR THROUGH ANY MEANS WHATEVER AND THE FAMILIES OF SUCH PERSONS WHO ARE IN NEED B) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND AWARENESS BY RESEARCH INTO ISSUES RELATING TO THE VICTIMS OF CRIME AND THEIR FAMILIES AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH
Maes buddion
BEDFORDSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window