PONTYCLUN WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The WI provides a service to the community. All women can join. It campaigns on issues which will benefit the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 17 Medi 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oenwen Ballinger | Cadeirydd | 08 May 2018 |
|
|
||||
Jeanie Heavisides | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Carolyn Butcher | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Arlene King | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
SYLVIA MARGARET COLE | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
LAURA EVANS | Ymddiriedolwr | 12 February 2012 |
|
|
||||
MARGARET MORRIS | Ymddiriedolwr | 12 February 2012 |
|
|
||||
ANNE SANDRA CORP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOYCE DUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA DEVINE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANICE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.46k | £2.04k | £6.40k | £2.44k | £2.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.02k | £1.10k | £7.18k | £2.59k | £2.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES (ADOPTED)
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSE OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION ARE TO ENABLE WOMEN WHO ARE INTERESTED IN ISSUES ASSOCIATED WITH RURAL LIFE, INCLUDING ARTS, CRAFTS AND SCIENCES, TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE, TO ADVANCE THEIR EDUCATION IN CITIZENSHIP, IN PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL, IN MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS AND IN ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, HANDICRAFTS, HOME ECONOMICS, HEALTH AND SOCIAL WELFARE. IT SEEKS TO GIVE WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION, AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH IT STANDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GLAMORGAN FWI
13 COURTLAND PLACE
PORT TALBOT
SA13 1JJ
- Ffôn:
- 01639881588
- E-bost:
- glamorgan@btconnect.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window